FINANCES DE PONENT SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social FINANCES DE PONENT SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE FINANCES DE PONENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINANCES DE PONENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 01/08/2017 | 31/08/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 01/08/2014 | 31/08/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 01/08/2014 | 31/08/2022 |
Crespi Garcia Gabriel | Consejero | 02/10/2013 | 31/08/2022 |
Crespi Socias Gabriel | Liquidador | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
Crespi Socias Gabriel | Consejero | 09/09/2010 | 31/08/2022 |
Crespi Socias Gabriel | Presidente | 09/09/2010 | 31/08/2022 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Secretario No Consejero | 30/08/2019 | 31/08/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/12/2020 | 31/08/2022 |
Garcia Juarez Maria Del Rosario | Consejero | 09/09/2010 | 31/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FINANCES DE PONENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 223, S 8, H M 265495, I/A 30 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 223, S 8, H M 265495, I/A 30 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 223, S 8, H M 265495, I/A 30 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 223, S 8, H M 265495, I/A 30 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 222, S 8, H M 265495, I/A 29 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 222, S 8, H M 265495, I/A 28 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 222, S 8, H M 265495, I/A 28 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 222, S 8, H M 265495, I/A 28 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 222, S 8, H M 265495, I/A 27 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LO RELATIVO A LA ENTIDAD DEPOSITARIA Y EL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15745 , F 221, S 8, H M 265495, I/A 26 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28