FINAN LIBERTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Campanar, 106
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINAN LIBERTAS SL
CIF B98412877
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 24/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FINAN LIBERTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINAN LIBERTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Candenas Romerosa Jesus | Administrador Unico | 10/02/2014 | 03/12/2015 |
Candenas Romerosa Jesus | Liquidador Unico | 03/12/2015 | 03/12/2015 |
Chiva Fortea Maria Teresa | Administrador Unico | 03/10/2012 | 10/02/2014 |
Candenas Romerosa Jesus | Administrador Unico | 08/02/2012 | 03/10/2012 |
ACTOS BORME DE FINAN LIBERTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 71, S 8, H V 147140, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9429, L 6711, F 70, S 8, H V 147140, I/A 1 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-46