FINALOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernandez Cancela, 12
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FINALOR SL
CIF B78960788
Capital Social 472916.96 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FINALOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINALOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Muguiro Javier | Liquidador Solidario | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Esteban Muguiro Javier | Administrador Solidario | 21/12/2012 | 20/01/2016 |
Loring Armada Catalina | Liquidador Solidario | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Loring Armada Catalina | Administrador Solidario | 21/12/2012 | 20/01/2016 |
Loring Armada Catalina | Administrador Unico | 02/11/2012 | 21/12/2012 |
Esteban Muguiro Javier | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 02/11/2012 |
Loring Armada Catalina | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 02/11/2012 |
Loring Armada Catalina | Administrador Unico | 18/11/2009 | 18/01/2010 |
Esteban Muguiro Javier | Administrador Solidario | 18/11/2009 | |
Loring Armada Catalina | Administrador Solidario | 18/11/2009 |
ACTOS BORME DE FINALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 224, S 8, H M 43925, I/A 17 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 224, S 8, H M 43925, I/A 17 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 224, S 8, H M 43925, I/A 17 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 224, S 8, H M 43925, I/A 17 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Capital Anterior: | 361.068,96 | Euros |
Aumento de capital: | 111.848,00 | Euros |
Capital Actual: | 472.916,96 | Euros |
Porcentaje: | 30,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 224, S 8, H M 43925, I/A 16 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 223, S 8, H M 43925, I/A 15 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 223, S 8, H M 43925, I/A 15 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 223, S 8, H M 43925, I/A 15 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 12. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 223, S 8, H M 43925, I/A 14 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13200 , F 223, S 8, H M 43925, I/A 14 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28