FILHET ALLARD ESPAÑA CORREDURIA DE SEGUROS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Costa Brava, 13
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FILHET ALLARD ESPAÑA CORREDURIA DE SEGUROS SA
CIF A79651659
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Allard Gregory Stephane Marie
Propietario FILHET ALLARD SA
VINCULACIONES DE FILHET ALLARD ESPAÑA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FILHET ALLARD ESPAÑA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Allard Franck Henry Marie Jean | Consejero | 09/06/2011 | 27/12/2012 |
Allard Gregory Stephane Marie | Presidente | 09/06/2011 | 27/12/2012 |
Allard Gregory Stephane Marie | Consejero Delegado | 09/06/2011 | 27/12/2012 |
Allard Gregory Stephane Marie | Consejero | 09/06/2011 | 27/12/2012 |
Alonso Martin Antonio | Secretario No Consejero | 25/04/2012 | 27/12/2012 |
Alonso Martin Antonio | Apoderado | 05/07/2010 | 27/12/2012 |
Baus Helene Sandra Nathalie | Apoderado | 12/07/2010 | 27/12/2012 |
FILHET ALLARD SA | Socio Unico | 26/06/2012 | 27/12/2012 |
MUFERMA CONSULTORES AUDITORES SLP | Auditor | 16/06/2011 | 27/12/2012 |
Allard Franck Henry Marie Jean | Secretario | 09/06/2011 | 25/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FILHET ALLARD ESPAÑA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 74, S 8, H M 15129, I/A 23 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 74, S 8, H M 15129, I/A 23 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 73, S 8, H M 15129, I/A 22 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 73, S 8, H M 15129, I/A 21 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 73, S 8, H M 15129, I/A 21 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 19 LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE DON HENRY JACQUES MARIE ALLARD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 72, S 8, H M 15129, I/A 19 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2012-86-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 73, S 8, H M 15129, I/A 20 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 72, S 8, H M 15129, I/A 19 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 72, S 8, H M 15129, I/A 19 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28