FILAHERAS 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SAN ISIDRO LABRADOR 2 3º B
Municipio Tauste
Provincia Zaragoza
Razón Social FILAHERAS 3 SL
CIF B99269920
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FILAHERAS 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FILAHERAS 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernad Lopez Maria Carmen | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 11/02/2013 |
Pola Aznar Miguel Alfonso | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 11/02/2013 |
Pola Aznar Miguel Alfonso | Liquidador Solidario | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
Sancho Pola Enrique | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 11/02/2013 |
Sancho Pola Rosa Maria | Liquidador Solidario | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
Tudela Borroy Ivan | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 11/02/2013 |
Tudela Ferrando Jesus | Liquidador Solidario | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
ACTOS BORME DE FILAHERAS 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 162, S 8, H Z 49672, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 162, S 8, H Z 49672, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 162, S 8, H Z 49672, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 162, S 8, H Z 49672, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 161, S 8, H Z 49672, I/A 1 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-50
Dirección:C/ SAN ISIDRO LABRADOR 2 3º B (TAUSTE)
Comienzo de operaciones:21/01/10
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:Explotación ganadera y agrícola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 161, S 8, H Z 49672, I/A 1 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-50