FIDUSTEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramirez de Arellano, 6
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIDUSTEST SL
CIF B01599307
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/06/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario PINEY CONNECT SL
VINCULACIONES DE FIDUSTEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIDUSTEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomariz Vila Ignacio | Administrador Unico | 23/06/2020 | 24/07/2023 |
Gomariz Vila Ignacio | Liquidador | 24/07/2023 | 24/07/2023 |
PINEY CONNECT SL | Socio Unico | 17/08/2021 | 24/07/2023 |
Gomariz Vila Ignacio | Socio Unico | 23/06/2020 | 17/08/2021 |
ACTOS BORME DE FIDUSTEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 61, S 8, H M 720405, I/A 4 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 61, S 8, H M 720405, I/A 4 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 61, S 8, H M 720405, I/A 4 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 61, S 8, H M 720405, I/A 4 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 61, S 8, H M 720405, I/A 3 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
- C/ RAMIREZ DE ARELLANO 6 - ESCALERA 1, PLANTA 2, P (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 61, S 8, H M 720405, I/A 2 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 60, S 8, H M 720405, I/A 1 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 60, S 8, H M 720405, I/A 1 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
Dirección:C/ AGASTIA 84 4º C (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/06/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades de programación informática..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40593 , F 60, S 8, H M 720405, I/A 1 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28