FIDSO FOREX TRADING SA - EXTINGUIDA
Dirección social CL MUNTANER,181 LOCAL 2 Num. ESC. P. PTA.
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FIDSO FOREX TRADING SA
CIF A66587890
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/09/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FIDSO FOREX TRADING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIDSO FOREX TRADING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berriozabal Manubens Ines | Liquidador | 15/09/2022 | 15/09/2022 |
Coromina Romagosa Jose Oriol | Apoderado Solidario | 25/04/2017 | 15/09/2022 |
FIDSO INVESTOR SL | Administrador Unico | 29/09/2015 | 15/09/2022 |
Franck Charles Gicquel | REPR.143 RRM | 29/09/2015 | 15/09/2022 |
Philippe Biagi | Apoderado Solidario | 30/05/2019 | 15/09/2022 |
ACTOS BORME DE FIDSO FOREX TRADING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 64, S 8, H B 473782, I/A 4 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 64, S 8, H B 473782, I/A 4 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 64, S 8, H B 473782, I/A 4 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 63, S 8, H B 473782, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44999 , F 66, S 8, H B 473782, I/A 2 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO "FIDSO INVESTOR, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44999 , F 62, S 8, H B 473782, I/A 1 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44999 , F 62, S 8, H B 473782, I/A 1 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Dirección:CL MUNTANER,181 LOCAL 2 Num. ESC. P. PTA. (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:29/09/15
Objeto social:OPERACIONES DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA REFERENTE EXCLUSIVAMENTE A LAS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BILLETES EXTRANJEROS Y CHEQUES VIAJERO, CONTRA ENTREGA O PAGO DE SU CONTRAVALOR EN EUROS, ETC
Capital Suscrito:100.000,00 Euros
Desembolsado:100.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44999 , F 62, S 8, H B 473782, I/A 1 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08