FIDIUS MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 69
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIDIUS MARKETING SL
CIF B87119327
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FIDIUS MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIDIUS MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puebla Gomez David | Administrador Unico | 28/10/2015 | 25/04/2017 |
Puebla Gomez David | Liquidador | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
Biarge Silva Miguel | Administrador Unico | 15/10/2014 | 28/10/2015 |
ACTOS BORME DE FIDIUS MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
- C/ GRAN VIA 69 2º - OFICINA 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
- AVDA JUAN CARLOS I 13 2º - A-D (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 2, S 8, H M 589557, I/A 2 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 1, S 8, H M 589557, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Dirección:PASEO DEL VAL 1 (ALCALA DE HENARES)
Comienzo de operaciones:14/10/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO., COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION., ACTIVIDADES INMOBILIARIAS., ACTIVIDADES PROFESIONALES., INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES., TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION., PRESTACION DE SERVICIOS. ACTIVID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32754 , F 1, S 8, H M 589557, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28