FIDES WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jacinto Benavente, 32
Código Postal 29601
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIDES WORLD SL
CIF B93009959
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 15/06/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FIDES WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIDES WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baumann Armin | Administrador Solidario | 26/07/2010 | 18/11/2015 |
Hurni Richard Andreas | Administrador Solidario | 09/07/2009 | 18/11/2015 |
Hurni Richard Andreas | Liquidador | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Burkhardt Klaus Daniel | Administrador Solidario | 09/07/2009 | 26/07/2010 |
ACTOS BORME DE FIDES WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-29
- Organización y realización de todo tipo de proyectos de turismo. Gestión de empresas de hostelería y turismo. Organización y realización de eventos de tipo social. Prestación de servicios en el ámbito del entretenimiento, deporte y cultura. Arriendo y subarriendo de todo tipo de bienes inmuebles. Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
- C/ JACINTO BENAVENTE 32 - EDIFICIO LOS PINOS L-1 (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 128, S 8, H MA102090, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 127, S 8, H MA102090, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-29
Dirección:URB PUERTO PARAISO - LOCAL 26.- (ESTEPONA)
Comienzo de operaciones:15/06/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:ORGANIZACION Y REALIZACION DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE TURISMO. GESTION DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO. ORGANIZACION Y REALIZACION DE EVENTOS DE TIPO SOCIAL. PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AMBITO DEL ENTRETENIMIENTO, DEPORTE Y CULTURA. ARRIENDO Y SUBARRIENDO DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES. EN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 127, S 8, H MA102090, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-29