FIBERLAC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cerro del Caballo, 136
Código Postal 18140
Municipio La Zubia
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIBERLAC SL
CIF B86925724
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 29/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FIBERLAC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIBERLAC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ines Vicente Perez | Liquidador Solidario | 15/02/2023 | 15/02/2023 |
Ines Vicente Perez | Administrador Solidario | 15/02/2023 | |
Maria Del Carmen Moreno Puerto | Liquidador Solidario | 15/02/2023 | 15/02/2023 |
Maria Del Carmen Moreno Puerto | Administrador Solidario | 15/02/2023 | |
Moreno Puerto Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 01/10/2019 | 15/02/2023 |
Vicente Perez Ines | Administrador Solidario | 01/10/2019 | 15/02/2023 |
Vicente Perez Ines | Socio Unico | 17/02/2014 | 01/10/2019 |
Vicente Perez Ines | Administrador Unico | 17/02/2014 | 01/10/2019 |
ACTOS BORME DE FIBERLAC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 44, S 8, H GR 53804, I/A 3 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 44, S 8, H GR 53804, I/A 3 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 44, S 8, H GR 53804, I/A 3 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-18
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 44, S 8, H GR 53804, I/A 3 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-18
- C/ CERRO DEL CABALLO 136 (ZUBIA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 43, S 8, H GR 53804, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 43, S 8, H GR 53804, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 43, S 8, H GR 53804, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 43, S 8, H GR 53804, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 43, S 8, H GR 53804, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31953 , F 127, S 8, H M 575094, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28