FFERPOINT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social FFERPOINT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL
CIF B33883190
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 25/10/2001
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Frias Pastor Fernando
Auditor Carbajal Torre Jorge
VINCULACIONES DE FFERPOINT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FFERPOINT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbajal Torre Jorge | Auditor | 19/01/2015 | 12/04/2021 |
Frias Pastor Fernando | Administrador Unico | 23/02/2012 | 12/04/2021 |
Gonzalez Marques Jose Ignacio | Apoderado | 28/05/2010 | 12/04/2021 |
Frias Pastor Fernando | Presidente | 23/02/2012 | |
Frias Pastor Fernando | Consejero Delegado | 23/02/2012 | |
Frias Pastor Fernando | Consejero | 23/02/2012 | |
Gonzalez Marques Jose Ignacio | Secretario | 23/02/2012 | |
Gonzalez Marques Jose Ignacio | Consejero | 23/02/2012 | |
Gonzalez Martin Javier | Consejero | 23/02/2012 |
ACTOS BORME DE FFERPOINT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 203, S 8, H AS 29458, I/A 12 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FFERPOINT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL
Nif:B33883190
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO
Juez / Ponente:CARMEN MARQUEZ JIMENEZ
Parte Dispositiva:
Que se declara en concurso, que tiene carácter voluntario a la sociedad de esta.hoja. SEGUNDO: Que se acuerda la conclusión del concurso, por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:30/06/2020
Número Procedimiento Concursal:188/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3153
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29458
Inscripción:
12
Fecha Inscripción12/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 203, S 8, H AS 29458, I/A 12 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 202, S 8, H AS 29458, I/A 11 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-33
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 202, S 8, H AS 29458, I/A 11 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-33
Capital Anterior: | 258.880,00 | Euros |
Disminución de capital | 258.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 202, S 8, H AS 29458, I/A 11 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 202, S 8, H AS 29458, I/A 10 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-33
Capital Anterior: | 120.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 138.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 258.880,00 | Euros |
Porcentaje: | 115,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 202, S 8, H AS 29458, I/A 10 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 202, S 8, H AS 29458, I/A 9 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 191, S 8, H AS 29458, I/A 8 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 191, S 8, H AS 29458, I/A 8 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-33