FESTINA LOTUS VALORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Isabel II, 5
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FESTINA LOTUS VALORES SL
CIF B87404661
Capital Social 3.227537E7 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 29/10/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Suñol Oliver Natalia
Propietario FESTINA LOTUS INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE FESTINA LOTUS VALORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FESTINA LOTUS VALORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balde Ibañez Mireia | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2016 | 24/04/2017 |
Dore De Blas Aguilera Isidoro | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2016 | 24/04/2017 |
FESTINA LOTUS INVERSIONES SL | Socio Unico | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
FESTINA LOTUS SA | Socio Unico | 23/11/2015 | 24/04/2017 |
Ribas Steegmann Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2016 | 24/04/2017 |
Suñol Oliver Natalia | Administrador Unico | 23/11/2015 | 24/04/2017 |
ACTOS BORME DE FESTINA LOTUS VALORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34098 , F 68, S 8, H M 613393, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34098 , F 68, S 8, H M 613393, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34098 , F 68, S 8, H M 613393, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34098 , F 68, S 8, H M 613393, I/A 2 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34098 , F 66, S 8, H M 613393, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34098 , F 66, S 8, H M 613393, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Dirección:PLAZA DE ISABEL II 5 - 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/10/15
Capital:32.275.370,00 Euros
Objeto social:La adquisición y venta por cualquier forma válida en Derecho de bienes inmuebles, derechos, créditos, valores de renta fija o variable, participaciones de cualquier clase en negocios comerciales e industriales; la tenencia, uso y disfrute de los mismos así como su administración y gestión, con exclu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34098 , F 66, S 8, H M 613393, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28