FESALCOMERC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 390
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FESALCOMERC SA
CIF A58260274
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soriano Gonzalez Francisco Javier
VINCULACIONES DE FESALCOMERC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FESALCOMERC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soriano Gonzalez Francisco Javier | Administrador Unico | 12/05/2016 | 08/11/2016 |
Bordetas Castells Joan | Consejero | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
Campoy Pastor Herminia | Consejero | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
Ferrer Serrahima Arturo | Secretario | 11/02/2013 | 12/05/2016 |
Ferrer Serrahima Arturo | Consejero | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
Puig Ysern Pere Jordi | Presidente | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
Puig Ysern Pere Jordi | Consejero | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
Puig Ysern Pere Jordi | Consejero Delegado | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
Soriano Gonzalez Francisco Javier | Consejero | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
Soriano Gonzalez Francisco Javier | Consejero Delegado | 30/09/2010 | 12/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FESALCOMERC SA
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 145, S 8, H B 118899, I/A 27 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 145, S 8, H B 118899, I/A 26 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 144, S 8, H B 118899, I/A 25 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 416/2016, AUTO FIRME DE FECHA 20/07/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 144, S 8, H B 118899, I/A 25 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 142, S 8, H B 118899, I/A 22 N (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8,9,10,12,16,17,20,21,23,DISPOSICION FINAL Y ULTIMO PARRAFO DE LOS ARTICULOS 5 Y 7. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 143, S 8, H B 118899, I/A 24 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 143, S 8, H B 118899, I/A 24 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 143, S 8, H B 118899, I/A 23 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 143, S 8, H B 118899, I/A 23 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08