FERVI DECOLETAJE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge D'En Matas, 8
Código Postal 08301
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social FERVI DECOLETAJE SL
CIF B59731992
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FERVI DECOLETAJE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERVI DECOLETAJE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Muñoz Manuel | Liquidador | 05/09/2011 | 20/05/2014 |
Gomez Coca David | Administrador Solidario | 30/11/2009 | 05/09/2011 |
Gomez Muñoz Manuel | Administrador Solidario | 30/11/2009 | 05/09/2011 |
Coca Hidalgo Encarnacion | Consejero | 30/11/2009 | |
Coca Hidalgo Encarnacion | Consejero Delegado | 30/11/2009 | |
Fernandez Gimenez Juan | Vicepresidente | 30/11/2009 | |
Fernandez Gimenez Juan | Consejero | 30/11/2009 | |
Fernandez Gimenez Juan | Consejero Delegado | 30/11/2009 | |
Gomez Muñoz Manuel | Presidente | 30/11/2009 | |
Gomez Muñoz Manuel | Consejero | 30/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FERVI DECOLETAJE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30858 , F 71, S 8, H B 178878, I/A 4 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30858 , F 71, S 8, H B 178878, I/A 4 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30858 , F 71, S 8, H B 178878, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30858 , F 71, S 8, H B 178878, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30858 , F 71, S 8, H B 178878, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30858 , F 70, S 8, H B 178878, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30858 , F 70, S 8, H B 178878, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08