FERROARCOS PROMOCIONES SANTIAGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Do Restollal, 65
Código Postal 15702
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social FERROARCOS PROMOCIONES SANTIAGO SL
CIF B70295696
Capital Social 109020.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/05/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FERROARCOS PROMOCIONES SANTIAGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERROARCOS PROMOCIONES SANTIAGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferro Balboa Alba | Administrador Mancomunado | 22/04/2016 | 04/06/2021 |
Rey Capeans Alejandro | Administrador Mancomunado | 20/06/2011 | 04/06/2021 |
Ferro Figueiras Ramon | Administrador Mancomunado | 20/06/2011 | 22/04/2016 |
ACTOS BORME DE FERROARCOS PROMOCIONES SANTIAGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 4, S 8, H SC 45635, I/A 6 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 4, S 8, H SC 45635, I/A 6 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 3, S 8, H SC 45635, I/A 5 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 3, S 8, H SC 45635, I/A 5 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "ARTICULO 5º.- El Capital Socialse fija en CIENTO NUEVE MIL VEINTE EUROS -109.020,00 E-, dividido y representado por DIEZ MIL NOVECIENTAS DOS PARTICIPACIONES SOCIALES de DIEZ -10,00- EUROS de valor nominal cadauna de ellas, numeradas del 1 a 10902, inclusive, iguales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 3, S 8, H SC 45635, I/A 4 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-15
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 109.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 3, S 8, H SC 45635, I/A 4 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-15
- Subsanado el error acaecido en la descripción de la finca aportada en la constitución de la sociedad que motivó la inscripción 1&.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 3, S 8, H SC 45635, I/A 3 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-El Capital Social se fija en CIEN MIL -100.000,00- EUROS, dividido y representado por DIEZ MIL PARTICIPACIONES SOCIALES de DIEZ -10,00- EUROS de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 a 10.000, inclusive, iguales, acumulables e indivisibles.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 2, S 8, H SC 45635, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-15
Capital Anterior: | 29.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 243,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 2, S 8, H SC 45635, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 1, S 8, H SC 45635, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-15