FERRETERIA SAN MAMES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Mames, 30
Código Postal 24007
Municipio León
Provincia León
Razón Social FERRETERIA SAN MAMES SL
CIF B24558165
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 19/04/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FERRETERIA SAN MAMES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERRETERIA SAN MAMES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Menendez German | Liquidador | 31/03/2022 | 17/06/2022 |
Diaz Menendez German | Administrador Unico | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Diaz Menendez German | Administrador Solidario | 20/08/2009 | 31/03/2022 |
Ortega Escudero Maria Candelas | Administrador Solidario | 20/08/2009 | 31/03/2022 |
Ortega Escudero Maria Candelas | Administrador Unico | 20/08/2009 |
ACTOS BORME DE FERRETERIA SAN MAMES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 97, S 8, H LE 18114, I/A 6 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 96, S 8, H LE 18114, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 96, S 8, H LE 18114, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 96, S 8, H LE 18114, I/A 5 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Se constata el código C.N.A.E. de la actividad principal del objeto social, que es el: 4674
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 96, S 8, H LE 18114, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 96, S 8, H LE 18114, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 96, S 8, H LE 18114, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-24
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-24