FERRETERIA BAZAR DIEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Oriente
Código Postal 28690
Municipio Brunete
Provincia Madrid
Razón Social FERRETERIA BAZAR DIEZ SL
CIF B83971523
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario Diez Martinez Maria Pilar
VINCULACIONES DE FERRETERIA BAZAR DIEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERRETERIA BAZAR DIEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Martinez Maria Pilar | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Diez Martinez Maria Pilar | Socio Unico | 04/03/2019 | 22/01/2021 |
Diez Martinez Maria Pilar | Administrador Unico | 04/03/2019 | 22/01/2021 |
Diez Martinez Jose Luis | Administrador Solidario | 07/11/2016 | 04/03/2019 |
Diez Martinez Maria Jesus | Administrador Solidario | 07/11/2016 | 04/03/2019 |
Diez Martinez Maria Pilar | Administrador Solidario | 07/11/2016 | 04/03/2019 |
Diez Martinez Jose Luis | Administrador Unico | 07/11/2016 |
ACTOS BORME DE FERRETERIA BAZAR DIEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 58, S 8, H M 353165, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 58, S 8, H M 353165, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 58, S 8, H M 353165, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 58, S 8, H M 353165, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 57, S 8, H M 353165, I/A 4 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 57, S 8, H M 353165, I/A 4 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 57, S 8, H M 353165, I/A 4 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 57, S 8, H M 353165, I/A 4 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 57, S 8, H M 353165, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20023 , F 57, S 8, H M 353165, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-28