FERRER & MASSON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Trafalgar, 4
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FERRER & MASSON SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FERRER & MASSON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERRER & MASSON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOOTDEVELOP SL | Administrador Mancomunado | 19/09/2018 | 28/03/2023 |
Ferrer Raventos Luis | Apoderado Solidario | 01/10/2018 | 28/03/2023 |
Ferrer Raventos Luis | REPR.143 RRM | 19/09/2018 | 28/03/2023 |
Ferrer Raventos Luis | Liquidador | 28/03/2023 | 28/03/2023 |
Juan Sebastian Masson | Apoderado Solidario | 01/10/2018 | 28/03/2023 |
Sebastian Masson Juan | Administrador Mancomunado | 19/09/2018 | 28/03/2023 |
ACTOS BORME DE FERRER & MASSON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46565 , F 23, S 8, H B 523914, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46565 , F 23, S 8, H B 523914, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46565 , F 23, S 8, H B 523914, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46565 , F 22, S 8, H B 523914, I/A 2 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46565 , F 21, S 8, H B 523914, I/A 1 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Dirección:CL TRAFALGAR NUM.4 P.9 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/07/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA CREACION, DESARROLLO, MODIFICACION Y PERSONALIZACION DE PAGINAS WEB, APLICACIONES Y PROGRAMAS INFORMATICOS. PROGRAMACION, CONSULTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMATICA. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46565 , F 21, S 8, H B 523914, I/A 1 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08