FERRATUS INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cister, 2
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FERRATUS INVEST SL
CIF B64444110
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/01/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FERRATUS INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERRATUS INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUICACRIS INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2013 | 17/03/2016 |
Loscos Arenas Francisco Javier | REPR.143 RRM | 18/07/2013 | 17/03/2016 |
Loscos Arenas Francisco Javier | Liquidador | 17/03/2016 | 17/03/2016 |
Loscos Arenas Guillermo | REPR.143 RRM | 18/07/2013 | 17/03/2016 |
Loscos Arenas Guillermo | Liquidador | 17/03/2016 | 17/03/2016 |
SOCIEDAD EXPLOTADORA MADRIGAS SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2013 | 17/03/2016 |
Ventura Arasanz Jose Maria | REPR.143 RRM | 18/07/2013 | 17/03/2016 |
Ventura Arasanz Jose Maria | Liquidador | 17/03/2016 | 17/03/2016 |
YAKATA INVERSIONS SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2013 | 17/03/2016 |
SOCIEDAD EXPLOTADORA MARDRIGRAS SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FERRATUS INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 73, S 8, H B 344417, I/A 3 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 73, S 8, H B 344417, I/A 3 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 73, S 8, H B 344417, I/A 3 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.13,15:CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 73, S 8, H B 344417, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 73, S 8, H B 344417, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 73, S 8, H B 344417, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-34-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08