FERRALLAS Y CORTES SL - EXTINGUIDA
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Razón Social FERRALLAS Y CORTES SL
CIF B22037626
Actividad Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles
Página Web www.fercosa.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FERRALLAS Y CORTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERRALLAS Y CORTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alastuey Lasierra Pilar | Apoderado Mancomunado | 07/06/2010 | 01/10/2012 |
Asensio Lopez Cristina | Consejero | 02/03/2012 | 01/10/2012 |
Asensio Lopez Dolores | Consejero | 02/03/2012 | 01/10/2012 |
Mir Mir Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2011 | 01/10/2012 |
Moraga Abaigar Fernando | Secretario | 02/03/2012 | 01/10/2012 |
Moraga Abaigar Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2011 | 01/10/2012 |
Villadangos Perez Inocencio | Apoderado Solidario | 07/06/2010 | 01/10/2012 |
Villadangos Perez Inocencio | Apoderado Mancomunado | 07/06/2010 | 01/10/2012 |
Longas Lafuente Felix | Secretario | 02/03/2012 | 02/03/2012 |
Longas Lafuente Felix | Consejero Delegado Solidario | 02/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FERRALLAS Y CORTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 142, S 8, H HU 1875, I/A 21 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 142, S 8, H HU 1875, I/A 21 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-22
- Modificado el Artículo relativo a la convocatoria de la Junta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 142, S 8, H HU 1875, I/A 20 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-22
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 142, S 8, H HU 1875, I/A 20 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-22
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 142, S 8, H HU 1875, I/A 20 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-22
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 142, S 8, H HU 1875, I/A 19 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-22
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 142, S 8, H HU 1875, I/A 19 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-22
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422, L 251, F 219, S 8, H HU 1875, I/A 18 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-22
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422, L 251, F 219, S 8, H HU 1875, I/A 18 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-22