FERNANDO GARCIA LAVANDERA SL - EXTINGUIDA
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social FERNANDO GARCIA LAVANDERA SL
CIF B74031634
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FERNANDO GARCIA LAVANDERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERNANDO GARCIA LAVANDERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Suarez Neri Mirian | Administrador Unico | 16/10/2013 | 30/11/2015 |
Garcia Suarez Neri Mirian | Liquidador | 30/11/2015 | 30/11/2015 |
De Prado Vega Ignacio | Administrador Unico | 19/10/2012 | 16/10/2013 |
Garcia Lavandera Fernando | Administrador Solidario | 19/10/2012 | |
Suarez Prieto Maria Nery Myriam | Administrador Solidario | 19/10/2012 |
ACTOS BORME DE FERNANDO GARCIA LAVANDERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 55, S 8, H AS 26350, I/A 4 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 55, S 8, H AS 26350, I/A 4 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 55, S 8, H AS 26350, I/A 4 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 55, S 8, H AS 26350, I/A 4 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 54, S 8, H AS 26350, I/A 3 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 54, S 8, H AS 26350, I/A 3 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 54, S 8, H AS 26350, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 54, S 8, H AS 26350, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 54, S 8, H AS 26350, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33