FERNANDO GALLARDO SL
Provincia Madrid
Razón Social FERNANDO GALLARDO SL
CIF B80789100
Órgano Administración Administrador único
ORGANIGRAMA DE FERNANDO GALLARDO SL
VINCULACIONES DE FERNANDO GALLARDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERNANDO GALLARDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bustamante Gubbins Sylvia Maria Rosa | Administrador Unico | 12/11/2021 |
ACTOS BORME DE FERNANDO GALLARDO SL
- Se omitió por error en la inscripción 2ª la publicación del cese del administrador único GALLARDO RODRIGUEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7655 , F 209, S 8, H M 123816, I/A 2 (05/10/1998)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7655 , F 209, S 8, H M 123816, I/A 2 (05/10/1998)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7655 , F 212, S 8, H M 123816, I/A 3 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7655 , F 212, S 8, H M 123816, I/A 3 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-53-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-28