FERNANDEZ MUEBLISTAS SA - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social FERNANDEZ MUEBLISTAS SA
CIF A26006379
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MUEBLISTAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERNANDEZ MUEBLISTAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baigorri Ezquerro Maria Pilar | Presidente | 18/12/2012 | 13/12/2013 |
Baigorri Ezquerro Maria Pilar | Consejero | 18/12/2012 | 13/12/2013 |
De Rivas Jubera Sofia | Consejero | 18/12/2012 | 13/12/2013 |
Diaz De Cerio De Pablo Maria Del Carmen | Consejero | 18/12/2012 | 13/12/2013 |
Fernandez Gomez Julian | Liquidador | 13/12/2013 | 13/12/2013 |
Fernandez Gomez Julian | Secretario | 18/12/2012 | 13/12/2013 |
Fernandez Gomez Julian | Consejero | 18/12/2012 | 13/12/2013 |
Fernandez Gomez Jose | Presidente | 18/12/2012 | |
Fernandez Gomez Julian | Consejero Delegado | 18/12/2012 |
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MUEBLISTAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 110, S 8, H LO 1320, I/A 11 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 110, S 8, H LO 1320, I/A 11 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 110, S 8, H LO 1320, I/A 11 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 110, S 8, H LO 1320, I/A 11 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 110, S 8, H LO 1320, I/A 11 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-26
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 109, S 8, H LO 1320, I/A 10 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-26
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 109, S 8, H LO 1320, I/A 10 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-26
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 109, S 8, H LO 1320, I/A 10 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-113-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-26