FERNANDEZ & JONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Elena Quiroga de Abarca, 4
Código Postal 32315
Municipio O Barco de Valdeorras
Provincia Ourense
Mapa Ver Mapa
Razón Social FERNANDEZ & JONES SL
Capital Social 3050.0 Euros
Fecha de Constitución 29/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FERNANDEZ & JONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERNANDEZ & JONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jones Gonzalez Alejandra | Liquidador | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
Jones Gonzalez Alejandra | Administrador Unico | 18/03/2019 | 21/03/2022 |
Fernandez Rodriguez Juan Miguel | Socio Unico | 05/02/2013 | 18/03/2019 |
Fernandez Rodriguez Juan Miguel | Administrador Unico | 05/02/2013 | 18/03/2019 |
ACTOS BORME DE FERNANDEZ & JONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 64, S 8, H OR 13751, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 64, S 8, H OR 13751, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 64, S 8, H OR 13751, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-32
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 64, S 8, H OR 13751, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 63, S 8, H OR 13751, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 63, S 8, H OR 13751, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 63, S 8, H OR 13751, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-32
- Las actividades auxiliares de apoyo a la industria extractiva, así como laformación de carácter general o profesional por motivos de profesión, desarrollo personal o laboral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 63, S 8, H OR 13751, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 62, S 8, H OR 13751, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-32
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 62, S 8, H OR 13751, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-32