FERNANDEZ & FERNANDEZ PRODUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paddel, 36
Código Postal 41960
Municipio Gines
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social FERNANDEZ & FERNANDEZ PRODUCCIONES SL
CIF B91829077
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 27/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FERNANDEZ & FERNANDEZ PRODUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERNANDEZ & FERNANDEZ PRODUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernadez Campos Candido | Administrador Unico | 27/08/2009 | 15/05/2013 |
Fernandez Campos Candido | Liquidador Unico | 15/05/2013 | 15/05/2013 |
Fernandez Vega Manuel | Apoderado | 11/09/2009 | 15/05/2013 |
ACTOS BORME DE FERNANDEZ & FERNANDEZ PRODUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 32, S 8, H SE 83682, I/A 4 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 32, S 8, H SE 83682, I/A 4 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 32, S 8, H SE 83682, I/A 4 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 32, S 8, H SE 83682, I/A 4 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 32, S 8, H SE 83682, I/A 4 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 31, S 8, H SE 83682, I/A 3 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 30, S 8, H SE 83682, I/A 1 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-41
Dirección:C/ PADEL 36 (GINES)
Comienzo de operaciones:27/07/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la sociedad las actividades siguientes: la representación y contratación artística; y la producción discográfica y de espectáculos de cualquier clase; la realización de cualquier actividad encaminada a la producción, distribución, representación y exhibición de espectáculos;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5126 , F 30, S 8, H SE 83682, I/A 1 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-41