FERMAR INSTALACIONES Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ELECTRODO 66-68 - NAVE 38, POLIGONO INDUSTRIAL
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Razón Social FERMAR INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
CIF B86644945
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Recogida y tratamiento de aguas residuales
Fecha de Constitución 19/02/2013
Nombres Anteriores
- FERMAR INSTALACIONES Y SERVICIOS SLL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Martinez Alfredo
VINCULACIONES DE FERMAR INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERMAR INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Martinez Alfredo | Socio Unico | 17/05/2016 | 27/06/2022 |
Martinez Martinez Alfredo | Administrador Unico | 17/05/2016 | 27/06/2022 |
Martinez Martinez Alfredo | Liquidador | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
Fernandez Martin Ismael | Apoderado | 17/05/2016 | 31/05/2021 |
Fernandez Martin Ismael | Administrador Solidario | 15/03/2013 | 17/05/2016 |
Martinez Martinez Alfredo | Administrador Solidario | 15/03/2013 | 17/05/2016 |
ACTOS BORME DE FERMAR INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 108, S 8, H M 555765, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 108, S 8, H M 555765, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 108, S 8, H M 555765, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 108, S 8, H M 555765, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 108, S 8, H M 555765, I/A 5 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 107, S 8, H M 555765, I/A 4 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 106, S 8, H M 555765, I/A 3 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Capital Anterior: | 27.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 24.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 88,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 106, S 8, H M 555765, I/A 3 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 106, S 8, H M 555765, I/A 3 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30878 , F 106, S 8, H M 555765, I/A 3 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28