FERLOCAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Roquetas de Mar
Provincia Almería
Razón Social FERLOCAR SL
CIF B04182028
Actividad Promoción inmobiliaria
Auditor Moreno Marin Paloma
VINCULACIONES DE FERLOCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERLOCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Marin Paloma | Auditor | 13/05/2010 | 10/04/2015 |
Tortosa Lopez Juan Antonio | Liquidador | 05/05/2010 | 10/04/2015 |
Lopez Carmona Beatriz | Administrador Mancomunado | 05/05/2010 | |
Tortosa Lopez Juan Antonio | Administrador Mancomunado | 05/05/2010 |
ACTOS BORME DE FERLOCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 56, S 8, H AL 2971, I/A 10 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-04
- Alzar y dejar sin efecto la Media Cautelar consiste en suspensión y anotación preventiva de los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de socios de FERLOCAR SL de 30 de Diciembre de 2.009, acordada en estas actuaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 55, S 8, H AL 2971, I/A 9 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-04
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FERLOCAR SL
Nif:B04182028
Medidas cautelares previas
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALMERIA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN ANTONIO LOZANO LOPEZ
Fecha de Resolución:13/04/2011
Número Procedimiento Concursal:141/2010
Datos Registrales:
Tomo:
119
Libro:
0
Folio:
55
Hoja:
8-2971
Inscripción:
8
Fecha Inscripción04/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Almeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 55, S 8, H AL 2971, I/A 8 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-04
- Acceder a la solicitud de la medida cautelar de suspensión y anotación preventiva de los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de socios de FERLOCAR SL de 30 de diciembre de 2009, a petición de D MARIA DOLORES JIMENEZ TAPIA, en nombre y representación de D. FERNANDO LOPEZ CARMONA, y, en consAcceder a la solicitud de la medida cautelar de suspensión y anotación preventiva de los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de socios de FERLOCAR SL de 30 de diciembre de 2009, a petición de D MARIA DOLORES JIMENEZ TAPIA, en nombre y representación de D. FERNANDO LOPEZ CARMONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 55, S 8, H AL 2971, I/A 8 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-04
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 55, S 8, H AL 2961, I/A 7 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 55, S 8, H AL 2961, I/A 6 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 55, S 8, H AL 2961, I/A 6 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 55, S 8, H AL 2961, I/A 6 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-04
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-23-04
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-23-04