FERLESTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social PG IN."LA BOBILA" C/LA BOBILA 3 DER."HOSTALETS"
Código Postal 08550
Municipio Balenyà
Provincia Barcelona
Razón Social FERLESTER SL
CIF B62155668
Actividad Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FERLESTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERLESTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R & S CONCURSALISTAS SLP | Administrador Concursal | 08/04/2015 | 04/08/2015 |
Sapena Parra Emili | REP.ADM.CONC | 08/04/2015 | 04/08/2015 |
Nadal Prim Maria Carme | Administrador Unico | 16/09/2011 | 08/04/2015 |
Nadal Prim Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 16/09/2011 | |
Romero Mas Montserrat | Administrador Mancomunado | 16/09/2011 |
ACTOS BORME DE FERLESTER SL
- JUZGADO SOCIAL 2 DE GRANOLLERS, RESOLUCION FIRME DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 156, S 8, H B 210066, I/A 10 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 156, S 8, H B 210066, I/A 9 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 100/2015, AUTO FIRME DE FECHA 28/05/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 156, S 8, H B 210066, I/A 9 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 156, S 8, H B 210066, I/A 9 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 155, S 8, H B 210066, I/A 8 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 100/2015, AUTO FIRME DE FECHA 03/02/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 155, S 8, H B 210066, I/A 8 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 155, S 8, H B 210066, I/A 8 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 155, S 8, H B 210066, I/A 8 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 154, S 8, H B 210066, I/A 7 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 154, S 8, H B 210066, I/A 7 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08