FERIA BEBE SL - EXTINGUIDA
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social FERIA BEBE SL
CIF B62246129
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Página Web www.bebesmamas.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FERIA BEBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERIA BEBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bergnes De Las Casas Hall Guillermo | Liquidador | 02/03/2022 | 02/03/2022 |
Bergnes De Las Casas Hall Guillermo | Apoderado Solidario | 05/08/2014 | 02/03/2022 |
Gomez Lavin Minchero Ana Maria | Administrador Solidario | 05/08/2014 | 02/03/2022 |
Turu Plaja Joan | Administrador Solidario | 02/03/2022 | |
Herrandiz Rais Ariadna | Apoderado | 23/08/2010 | 05/08/2014 |
Sitjar Santalo Jose Maria | Administrador Solidario | 05/08/2014 | |
Torres Angles Susana | Apoderado | 23/08/2010 |
ACTOS BORME DE FERIA BEBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 74, S 8, H B 214975, I/A 18 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 74, S 8, H B 214975, I/A 18 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 74, S 8, H B 214975, I/A 18 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 74, S 8, H B 214975, I/A 17 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 74, S 8, H B 214975, I/A 17 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 74, S 8, H B 214975, I/A 16 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 74, S 8, H B 214975, I/A 16 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 73, S 8, H B 214975, I/A 15 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 73, S 8, H B 214975, I/A 15 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08