FERGO GALICIA VENTO ORIBIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua A Seara, 25
Código Postal 15189
Municipio Culleredo
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social FERGO GALICIA VENTO ORIBIO SL
CIF B70074315
Capital Social 6000000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 09/10/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FERGO GALICIA VENTO ORIBIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERGO GALICIA VENTO ORIBIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA | Auditor | 24/07/2019 | 24/01/2024 |
ENERGIAS RENOVABLES DEL NOROESTE SL | Consejero | 21/10/2013 | 24/01/2024 |
ESTUDIOS E INVERSIONES DEL NOROESTE SL | Consejero | 21/10/2013 | 24/01/2024 |
ESTUDIOS E INVERSIONES DEL NOROESTE SL | Vicepresidente | 21/10/2013 | 24/01/2024 |
FERGO GALICIA SL | Consejero Delegado | 21/10/2013 | 24/01/2024 |
FERGO GALICIA SL | Presidente | 24/01/2024 | |
FERGO GALICIA SL | Consejero | 24/01/2024 | |
FERGO GALICIA VENTO SL | Presidente | 21/10/2013 | 24/01/2024 |
FERGO GALICIA VENTO SL | Consejero | 21/10/2013 | 24/01/2024 |
Martin Alvarez Carlos | Consejero | 31/07/2018 | 24/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FERGO GALICIA VENTO ORIBIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 28, S 8, H C 39580, I/A 17 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 28, S 8, H C 39580, I/A 17 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 28, S 8, H C 39580, I/A 17 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 28, S 8, H C 39580, I/A 16 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-15
- Otras modificaciones estatutarias: 9º. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 28, S 8, H C 39580, I/A 15 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 27, S 8, H C 39580, I/A 14 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5º: Relativo al CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 27, S 8, H C 39580, I/A 13 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-15
Capital Anterior: | 5.510.343,00 | Euros |
Aumento de capital: | 489.657,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 27, S 8, H C 39580, I/A 13 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-15
Capital Anterior: | 1.390.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.120.343,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.510.343,00 | Euros |
Porcentaje: | 296,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 27, S 8, H C 39580, I/A 13 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-15
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 27, S 8, H C 39580, I/A 12 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-15