FERBER SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FERBER SA
CIF A08203721
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FERBER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERBER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrandiz Gabriel Carlos | REP.ADM.CONC | 28/11/2013 | 04/01/2016 |
PERNA FERRANDIZ SLP | Administrador Concursal | 28/11/2013 | 04/01/2016 |
Antich Aymerich Ignacio | Administrador Unico | 19/08/2013 | 16/12/2014 |
ACTOS BORME DE FERBER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 54, S 8, H B 68770, I/A 20 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 604/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/11/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 54, S 8, H B 68770, I/A 20 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 54, S 8, H B 68770, I/A 20 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 54, S 8, H B 68770, I/A 19 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 604/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/02/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 54, S 8, H B 68770, I/A 19 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 54, S 8, H B 68770, I/A 19 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 604/2013, AUTO FIRME DE FECHA 15/10/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 53, S 8, H B 68770, I/A 18 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 53, S 8, H B 68770, I/A 18 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 53, S 8, H B 68770, I/A 17 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-08