FERBATGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salut, 9
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FERBATGON SL
CIF B66041120
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Fecha de Constitución 13/05/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FERBATGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERBATGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Calero Carlos | Administrador Solidario | 19/03/2015 | 30/01/2017 |
Fernandez Calero Carlos | Liquidador | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
Gonzalez Lopez Juan Jose | Administrador Solidario | 19/03/2015 | 30/01/2017 |
Batiste Juan Pedro | Administrador Mancomunado | 24/05/2013 | 19/03/2015 |
Fernandez Calero Carlos | Administrador Mancomunado | 24/05/2013 | 19/03/2015 |
Gonzalez Lopez Juan Jose | Administrador Mancomunado | 24/05/2013 | 19/03/2015 |
ACTOS BORME DE FERBATGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 103, S 8, H B 438068, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 103, S 8, H B 438068, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 103, S 8, H B 438068, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 102, S 8, H B 438068, I/A 2 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 102, S 8, H B 438068, I/A 2 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 102, S 8, H B 438068, I/A 1 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
Dirección:CL SALUT Num.9 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:13/05/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION A TERCEROS,TANTO A PERSONAS FISICAS COMO JURIDICAS DE SERVICIOSDE MANTENIMIENTO,RECEPCION,Y PERSONAL AUXILIAR,DE CONTROL Y SERVICIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 102, S 8, H B 438068, I/A 1 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08