FENIX COSTABLANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Ocaña, 45
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social FENIX COSTABLANCA SL
CIF B53697439
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FENIX COSTABLANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FENIX COSTABLANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esclapez Saez Alvaro | Administrador Unico | 14/01/2014 | 02/07/2019 |
Esclapez Saez Alvaro | Liquidador | 02/07/2019 | 02/07/2019 |
Ventura Porcel Enrique Macario | Apoderado | 02/07/2019 | |
Esclapez Saez Jose | Administrador Unico | 27/03/2013 | 14/01/2014 |
Esclapez Mora Jose | Administrador Unico | 27/03/2013 |
ACTOS BORME DE FENIX COSTABLANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 8 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 7 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 7 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 6 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 141, S 8, H A 72427, I/A 6 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-03