FENICIA MAGNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Rei Jaume I, 7
Código Postal 03202
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social FENICIA MAGNA SL
CIF B53975058
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/02/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FENICIA MAGNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FENICIA MAGNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcon Rubio Emilio | Consejero | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Bernal Exojo Miguel Angel | Secretario | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Bernal Exojo Miguel Angel | Consejero | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Bernal Martinez Jaime Antonio | Liquidador | 23/06/2015 | 23/06/2015 |
Bernal Martinez Jaime Antonio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Bernal Martinez Jaime Antonio | Vicesecret. | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Bernal Martinez Jaime Antonio | Consejero | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Diaz Gambin Antonio | Vicepresidente | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Diaz Gambin Antonio | Consejero | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
Lopez Prada Jose | Consejero | 16/04/2014 | 23/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FENICIA MAGNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 32, S 8, H A 89848, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 32, S 8, H A 89848, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 32, S 8, H A 89848, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-03
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 32, S 8, H A 89848, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-03
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 32, S 8, H A 89848, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-03
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 32, S 8, H A 89848, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-03
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 32, S 8, H A 89848, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-178-03