FENAIS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Reyes Catolicos, 6
Código Postal 28220
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Razón Social FENAIS CONSULTING SL
CIF B83108647
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Puchol De Celis Jaime Luis
VINCULACIONES DE FENAIS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FENAIS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puchol De Celis Jaime Luis | Administrador Unico | 25/01/2013 | 18/09/2018 |
Puchol De Celis Pablo | Apoderado Solidario | 31/01/2013 | 18/09/2018 |
Puchol De Celis Pablo | Administrador Unico | 11/05/2011 | 25/01/2013 |
Aguirre Roses Carlos Maria | Administrador Mancomunado | 11/05/2011 | |
Clavijo Almagro Tomas | Administrador Mancomunado | 11/05/2011 | |
Puchol De Celis Pablo | Administrador Mancomunado | 11/05/2011 |
ACTOS BORME DE FENAIS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 224, S 8, H M 290041, I/A 11 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FENAIS CONSULTING SL
Nif:B83108647
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:JUAN LUIS RAMOS MENDOZA
Fecha de Resolución:09/07/2018
Número Procedimiento Concursal:819/2018
Datos Registrales:
Tomo:
16955
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-290041
Inscripción:
11
Fecha Inscripción18/09/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 224, S 8, H M 290041, I/A 11 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION LETRA "A", DONDE SE ORDENABA ANOTACION Y CONCLUSION DEL CONCURSO ASI COMO LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 224, S 8, H M 290041, I/A 11 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FENAIS CONSULTING SL
Nif:B83108647
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:09/07/2018
Número Procedimiento Concursal:819/2018
Datos Registrales:
Tomo:
16955
Libro:
0
Folio:
89
Hoja:
8-290041
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 89, S 8, H M 290041, I/A A (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FENAIS CONSULTING SL
Nif:B83108647
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:09/07/2018
Número Procedimiento Concursal:819/2018
Datos Registrales:
Tomo:
16955
Libro:
0
Folio:
89
Hoja:
8-290041
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 89, S 8, H M 290041, I/A A (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 88, S 8, H M 290041, I/A 10 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 87, S 8, H M 290041, I/A 9 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 87, S 8, H M 290041, I/A 9 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16955 , F 87, S 8, H M 290041, I/A 8 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28