FEMET SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 36
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FEMET SA
CIF A58430463
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FEMET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FEMET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio | Consejero | 08/01/2010 | 10/07/2018 |
Massana Barba Irene | Secretario No Consejero | 08/01/2010 | 10/07/2018 |
Mateos Jimenez Francisco Javier | Presidente | 16/02/2011 | 10/07/2018 |
Mateos Jimenez Francisco Javier | Consejero | 08/01/2010 | 10/07/2018 |
Verdi Luciano Daniel | Secretario | 13/02/2013 | 10/07/2018 |
Verdi Luciano Daniel | Consejero | 13/02/2013 | 10/07/2018 |
Verdi Luciano Daniel | Liquidador | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
Massana Barba Irene | Consejero | 16/02/2011 | 13/02/2013 |
Massana Barba Irene | Secretario | 13/02/2013 | |
Massana Barba Irene | Apoderado Solidario | 13/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FEMET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 93, S 8, H M 89186, I/A 51 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 93, S 8, H M 89186, I/A 51 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 93, S 8, H M 89186, I/A 51 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 93, S 8, H M 89186, I/A 51 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 93, S 8, H M 89186, I/A 50 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
- La realización de la actividad de Gestor de Cargas, contando con capacidad para vender y comprar energía eléctrica sin que existan limitaciones o reservas al ejercicio de dicha actividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 92, S 8, H M 89186, I/A 49 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 92, S 8, H M 89186, I/A 48 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 92, S 8, H M 89186, I/A 47 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28
- C/ GENERAL PERON 36 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 91, S 8, H M 89186, I/A 46 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 91, S 8, H M 89186, I/A 45 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28