FEMABE SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social FEMABE SL
CIF B79238895
Capital Social 175735.94 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- FEMABE SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Villar Ausocua Francisco David
VINCULACIONES DE FEMABE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FEMABE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villar Ausocua Francisco David | Administrador Unico | 27/06/2022 | 29/07/2022 |
Villar Ausocua Francisco David | Administrador Unico | 10/12/2014 | 27/06/2022 |
Villar Ausocua Francisco David | Consejero | 22/08/2012 | 10/12/2014 |
Villar Cerezo Manuel | Secretario | 22/08/2012 | 10/12/2014 |
Villar Cerezo Manuel | Consejero Delegado Solidario | 22/08/2012 | 10/12/2014 |
Villar Cerezo Manuel | Consejero | 22/08/2012 | 10/12/2014 |
Villar Cerezo Maria Victoria | Consejero Delegado Solidario | 22/08/2012 | 10/12/2014 |
Villar Cerezo Maria Victoria | Presidente | 22/08/2012 | 10/12/2014 |
Villar Cerezo Maria Victoria | Consejero | 22/08/2012 | 10/12/2014 |
Barrio Villar Victor | Consejero | 22/08/2012 |
ACTOS BORME DE FEMABE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43480 , F 103, S 8, H M 74633, I/A 20 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43480 , F 103, S 8, H M 74633, I/A 20 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: FEMABE SA
Capital Anterior: | 276.165,06 | Euros |
Disminución de capital | 100.429,12 | Euros |
Capital Actual: | 175.735,94 | Euros |
Porcentaje: | 36,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 25, S 8, H M 74633, I/A 19 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: FEMABE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 25, S 8, H M 74633, I/A 19 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: FEMABE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 25, S 8, H M 74633, I/A 19 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: FEMABE SA
- Denominación y forma adoptada: FEMABE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 25, S 8, H M 74633, I/A 19 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: FEMABE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 25, S 8, H M 74633, I/A 18 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: FEMABE SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 22, S 8, H M 74633, I/A 17 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: FEMABE SA
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican y refunden la totalidad de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 22, S 8, H M 74633, I/A 17 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: FEMABE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 22, S 8, H M 74633, I/A 17 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28