FELTREC SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FELTREC SA
CIF A58492265
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FELTREC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELTREC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Millan Navarro Jose Antonio | Administrador Unico | 05/08/2022 | |
Millan Navarro Jose Antonio | Liquidador | 05/08/2022 | 05/08/2022 |
Millan Navarro Jose Antonio | Administrador Unico | 06/09/2012 | 28/07/2017 |
Millan Navarro Jose Antonio | Administrador Unico | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
Millan Navarro Jose Antonio | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 06/09/2012 |
Millan Navarro Juan Francisco | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 06/09/2012 |
ACTOS BORME DE FELTREC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 128, S 8, H B 60780, I/A 10 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 128, S 8, H B 60780, I/A 10 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 128, S 8, H B 60780, I/A 10 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 127, S 8, H B 60780, I/A 8 N (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 127, S 8, H B 60780, I/A 9 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.SOCIO UNICO:JOSE ANTONIO MILLAN NAVARRO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 127, S 8, H B 60780, I/A 8 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.16 Y 28:ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 127, S 8, H B 60780, I/A 8 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 127, S 8, H B 60780, I/A 8 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 127, S 8, H B 60780, I/A 8 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 127, S 8, H B 60780, I/A 7 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08