FELIP GARCIA ASSOCIATS SL
Provincia Barcelona
Razón Social FELIP GARCIA ASSOCIATS SL
CIF B62007851
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FELIP GARCIA ASSOCIATS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELIP GARCIA ASSOCIATS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Felip Garcia Arnau | Administrador Solidario | 22/02/2021 | 26/10/2022 |
Felip Garcia Pol | Administrador Solidario | 22/02/2021 | 26/10/2022 |
Garcia Tena Cristina | Administrador | 22/02/2021 |
ACTOS BORME DE FELIP GARCIA ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31835 , F 52, S 8, H B 198002, I/A 7 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
- DEDICARSE A LA GESTION INMOBILIARIA,COMPRAVENTA,INTERMEDIACION EN OPERACIONES INMOBILIARIAS DE BIENES INMUEBLES NUEVOS O USADOS,SOLARES RUSTICOS O URBANOS.LA ADQUISICION,ENAJENACION,GRAVAMEN,ADMINISTRACION,PROMOCION, .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31835 , F 52, S 8, H B 198002, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19.- REMUNERACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31835 , F 52, S 8, H B 198002, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31835 , F 52, S 8, H B 198002, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31835 , F 52, S 8, H B 198002, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08