FELGUERA PARQUES Y MINAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Moya Blanco, 82
Código Postal 33394
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social FELGUERA PARQUES Y MINAS SA
CIF A33102922
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Lopez Roberto
VINCULACIONES DE FELGUERA PARQUES Y MINAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELGUERA PARQUES Y MINAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Valle Suarez Angel Antonio | Apoderado Solidario | 16/02/2009 | 01/07/2013 |
Floriano Fernandez Pedro | Apoderado | 20/07/2011 | 01/07/2013 |
Outeiral Viana Juan | Apoderado | 09/06/2011 | 01/07/2013 |
Perez Lopez Roberto | Administrador Unico | 31/01/2012 | 01/07/2013 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 16/02/2009 | 01/07/2013 |
Garcia Valdes Felix | Administrador Unico | 31/01/2012 | |
Torres Inclan Juan Carlos | Apoderado Solidario | 16/02/2009 | 20/07/2011 |
Guitarte Delgado Federico | Apoderado | 27/01/2010 | 01/07/2011 |
Fano Fernandez Fernando | Apoderado | 27/01/2010 | |
Fernandez Canal Carlos Ignacio | Apoderado | 27/01/2010 |
ACTOS BORME DE FELGUERA PARQUES Y MINAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 54 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 54 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 53 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 52 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 52 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 51 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 50 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 100, S 8, H AS 1613, I/A 49 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 99, S 8, H AS 1613, I/A 48 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-33