FELGUERA MELT SA - EXTINGUIDA
Razón Social FELGUERA MELT SA
CIF A33210345
Actividad Fundición de hierro
Página Web www.durofelguera.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Gonzalez Fernando
VINCULACIONES DE FELGUERA MELT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELGUERA MELT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Valle Suarez Angel Antonio | Apoderado Solidario | 08/01/2009 | 27/06/2014 |
Fernandez Garcia Julio | Apoderado | 08/10/2013 | 27/06/2014 |
Lopez Gonzalez Fernando | Administrador Unico | 05/10/2012 | 27/06/2014 |
Outeiral Viana Juan | Apoderado Solidario | 11/08/2010 | 27/06/2014 |
Outeiral Viana Juan | Apoderado | 09/06/2011 | 27/06/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 27/07/2009 | 27/06/2014 |
Garcia Garcia Carmen Gloria | Apoderado | 20/02/2014 | |
Blanc Diaz Mariano | Apoderado Solidario | 07/10/2013 | |
Ruiz Cornejo Juan Carlos Manuel | Apoderado | 25/10/2012 | |
Ruiz Cornejo Juan Carlos Manuel | Administrador Unico | 07/07/2009 | 05/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FELGUERA MELT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 38, S 8, H AS 3402, I/A 76 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 38, S 8, H AS 3402, I/A 76 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 38, S 8, H AS 3402, I/A 76 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 38, S 8, H AS 3402, I/A 75 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 38, S 8, H AS 3402, I/A 74 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 38, S 8, H AS 3402, I/A 73 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 38, S 8, H AS 3402, I/A 72 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 37, S 8, H AS 3402, I/A 71 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 37, S 8, H AS 3402, I/A 70 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 37, S 8, H AS 3402, I/A 69 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-33