FELEGUND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social FELEGUND SL
CIF B85315182
Capital Social 3103.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 02/01/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FELEGUND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELEGUND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Strohschein Marco | Apoderado | 10/11/2022 | 30/12/2022 |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Consejero | 10/11/2022 | 30/12/2022 |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Secretario | 10/11/2022 | 30/12/2022 |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Liquidador | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
Fruhbeck Borrero Guillermo Cayo | Apoderado | 10/11/2022 | 30/12/2022 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Representante | 10/09/2013 | 30/12/2022 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Representante | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Apoderado | 10/11/2022 | 30/12/2022 |
Matern Martin | Apoderado | 21/12/2015 | 30/12/2022 |
Matern Martin | Consejero | 10/11/2022 | 30/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FELEGUND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 192, S 8, H M 452602, I/A 24 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 192, S 8, H M 452602, I/A 24 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 192, S 8, H M 452602, I/A 24 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 192, S 8, H M 452602, I/A 24 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 192, S 8, H M 452602, I/A 24 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 192, S 8, H M 452602, I/A 23 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 192, S 8, H M 452602, I/A 22 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 191, S 8, H M 452602, I/A 21 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 191, S 8, H M 452602, I/A 21 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33187 , F 191, S 8, H M 452602, I/A 21 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28