FELDESPATOS SARREAUS SL - EXTINGUIDA
Provincia Ourense
Razón Social FELDESPATOS SARREAUS SL
CIF B32267981
VINCULACIONES DE FELDESPATOS SARREAUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELDESPATOS SARREAUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Guerra Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 07/05/2015 | |
Alvarez Perez Jose Luis | Apoderado | 07/05/2015 | |
GRAVERAS CASTRO SL | Administrador Concursal | 07/05/2015 | |
Linares Gallardo Benjamin | Administrador Solidario | 07/05/2015 | |
Nogueira Alvarez Maria Consuelo | Administrador Concursal | 07/05/2015 | |
Rivero Loren Juan Manuel | Administrador Concursal | 07/05/2015 |
ACTOS BORME DE FELDESPATOS SARREAUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FELDESPATOS SARREAUS SL
Nif:B32267981
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:GRAVERAS CASTRO SL
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:JOSE MARIA BLANCO SARALEGUI
Fecha de Resolución:21/11/2007
Número Procedimiento Concursal:723/2007
Datos Registrales:
Tomo:
548
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-7235
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FELDESPATOS SARREAUS SL
Nif:B32267981
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Rivero Loren Juan Manuel
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:JOSE MARIA BLANCO SARALEGUI
Fecha de Resolución:31/10/2007
Número Procedimiento Concursal:723/2007
Datos Registrales:
Tomo:
548
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-7235
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FELDESPATOS SARREAUS SL
Nif:B32267981
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:JOSE MARIA BLANCO SARALEGUI
Fecha de Resolución:05/11/2007
Número Procedimiento Concursal:723/2007
Datos Registrales:
Tomo:
548
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-7235
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FELDESPATOS SARREAUS SL
Nif:B32267981
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Parte Dispositiva:
Declarar el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor hasta ahora subsistentes, salvo las que, en su caso, se contengan en la sentencia firme de calificación
Fecha de Resolución:02/12/2014
Número Procedimiento Concursal:723/2007
Datos Registrales:
Tomo:
548
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-7235
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FELDESPATOS SARREAUS SL
Nif:B32267981
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Parte Dispositiva:
Declarada la conclusión del concurso del deudor por fin de la fase de liquidación; la extinción de la concursada y el cierre de su hoja de inscripción registral; el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición.del deudor subsistentes; la cancelación de todas las anotaci
Fecha de Resolución:02/12/2014
Número Procedimiento Concursal:723/2007
Datos Registrales:
Tomo:
548
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-7235
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 183, S 8, H OR 7235, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-32