FEEDBACK STUDIOS & DESIGN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francos Rodriguez, 37
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FEEDBACK STUDIOS & DESIGN SL
Capital Social 3008.0 Euros
Fecha de Constitución 31/08/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FEEDBACK STUDIOS & DESIGN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FEEDBACK STUDIOS & DESIGN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dannenberg Amargos Jorge | Liquidador Mancomunado | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
Dannenberg Amargos Jorge | Administrador Mancomunado | 21/02/2019 | 29/05/2020 |
Galindez Rodriguez Pedro Manuel | Liquidador Mancomunado | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
Pedro Manuel Galindez Rodriguez | Administrador Mancomunado | 21/02/2019 | 29/05/2020 |
Dannenberg Amargos Jorge | Socio Unico | 18/09/2018 | 21/02/2019 |
Dannenberg Amargos Jorge | Administrador Unico | 18/09/2018 | 21/02/2019 |
ACTOS BORME DE FEEDBACK STUDIOS & DESIGN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 116, S 8, H M 677937, I/A 4 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 116, S 8, H M 677937, I/A 4 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 116, S 8, H M 677937, I/A 4 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 116, S 8, H M 677937, I/A 4 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
- C/ FRANCOS RODRIGUEZ 37 - PISO 1-1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 115, S 8, H M 677937, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 115, S 8, H M 677937, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 115, S 8, H M 677937, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 115, S 8, H M 677937, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 115, S 8, H M 677937, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 113, S 8, H M 677937, I/A 1 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28