FEDECO SA - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social FEDECO SA
CIF A01036854
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FEDECO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FEDECO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Monreal Fernando | Apoderado Solidario | 04/02/2015 | 25/04/2016 |
Castillo Monreal Fernando | Presidente | 04/09/2014 | 25/04/2016 |
Castillo Monreal Fernando | Consejero | 04/09/2014 | 25/04/2016 |
Palacios De La Concepcion Angel | Consejero | 29/08/2014 | 25/04/2016 |
Piera Aristizabal Juan | Liquidador | 25/04/2016 | 25/04/2016 |
Piera Aristizabal Juan | Secretario | 29/08/2014 | 25/04/2016 |
Piera Aristizabal Juan | Consejero | 29/08/2014 | 25/04/2016 |
Ereño Gorrochategui Maria Jesus | Presidente | 29/08/2014 | 04/09/2014 |
Ereño Gorrochategui Maria Jesus | Consejero | 29/08/2014 | 04/09/2014 |
Elizondo Amondarain Carmen | Secretario | 29/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FEDECO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 145, S 8, H VI 720, I/A 12 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 145, S 8, H VI 720, I/A 12 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 145, S 8, H VI 720, I/A 12 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 145, S 8, H VI 720, I/A 12 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
- Se rectifica el DNI de Don Juan Piera Aristizabal que figura en la certificación de acuerdos de la Junta General de fecha 26-6-2.013, origen de la inscripción 8º,siendo el correcto 35778030N.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 144, S 8, H VI 720, I/A 11 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-01
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 143, S 8, H VI 720, I/A 10 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-01
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 142, S 8, H VI 720, I/A 9 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-01
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 142, S 8, H VI 720, I/A 9 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-01
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 142, S 8, H VI 720, I/A 8 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-01
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 142, S 8, H VI 720, I/A 8 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-01