FCO RIPOLL AV BALEARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Balears, 20
Código Postal 46023
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social FCO RIPOLL AV BALEARES SL
CIF B96687546
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FCO RIPOLL AV BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FCO RIPOLL AV BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ripoll Orts Alejandro | Administrador Unico | 06/08/2018 | 11/01/2021 |
Orts Perez Elvira | Administrador Solidario | 07/02/2014 | 06/08/2018 |
Ripoll Orts Alejandro | Administrador Solidario | 07/02/2014 | 06/08/2018 |
Orts Perez Elvira | Consejero | 07/02/2014 | |
Ripoll Carbonell Francisco | Consejero | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Presidente | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Consejero Delegado | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Consejero | 07/02/2014 | |
Ripoll Orts Francisco | Secretario | 07/02/2014 |
ACTOS BORME DE FCO RIPOLL AV BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 7 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 7 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 7 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 3209, F 71, S 8, H V 56689, I/A 6 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-46