FCC INMOBILIARIA CONYCON SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social FCC INMOBILIARIA CONYCON SL
CIF B80187008
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FCC INMOBILIARIA CONYCON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FCC INMOBILIARIA CONYCON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andradas Oveja Juan Carlos | Apoderado Solidario | 23/04/2014 | 09/02/2015 |
Bejar Ochoa Juan | Apoderado | 04/03/2013 | 09/02/2015 |
Carrasco Delgado Jose Manuel | Apoderado | 23/02/2011 | 09/02/2015 |
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA | Consejero | 13/04/2012 | 09/02/2015 |
CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA | Consejero | 13/04/2012 | 09/02/2015 |
Donoso Rebuelta Jose Luis | Apoderado | 27/03/2014 | 09/02/2015 |
Drago Masia Juan Jose | Representante | 27/07/2009 | 09/02/2015 |
EUROPEA DE GESTION SA | Consejero | 13/04/2012 | 09/02/2015 |
Garcia Perez Felipe Bernabe | Apoderado Solidario | 25/06/2013 | 09/02/2015 |
Gil Casares Armada Francisco Javier | Secretario No Consejero | 22/06/2012 | 09/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FCC INMOBILIARIA CONYCON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 132, S 8, H M 35220, I/A 54 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 132, S 8, H M 35220, I/A 54 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 131, S 8, H M 35220, I/A 53 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 131, S 8, H M 35220, I/A 52 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 51 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 50 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 49 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 48 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 47 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 46 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28