FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Camino de Santiago, 40
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL
CIF B86591765
Capital Social 2.0E7 Euros
Fecha de Constitución 16/11/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente TULSA INVERSION SL
Propietario FCC CONSTRUCCION SA
VINCULACIONES DE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Avello Antonio Jose | Representante | 19/12/2012 | 17/01/2014 |
Bejar Ochoa Juan | Apoderado | 11/03/2013 | 17/01/2014 |
Bellido Cuadrado Jose Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2013 | 17/01/2014 |
Colio Abril Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2013 | 17/01/2014 |
Colio Abril Pablo | Representante | 19/12/2012 | 17/01/2014 |
Crespo Izquierdo Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2013 | 17/01/2014 |
DIZARA INVERSION SL | Consejero | 19/12/2012 | 17/01/2014 |
EUROPEA DE GESTION SA | Vicepresidente | 19/12/2012 | 17/01/2014 |
EUROPEA DE GESTION SA | Consejero | 19/12/2012 | 17/01/2014 |
FCC CONSTRUCCION SA | Socio Unico | 19/12/2012 | 17/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 129, S 8, H M 550102, I/A 16 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 129, S 8, H M 550102, I/A 16 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
- C/ AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO 40 2 - EDIFICIO 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 129, S 8, H M 550102, I/A 15 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 126, S 8, H M 550102, I/A 14 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 123, S 8, H M 550102, I/A 13 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 123, S 8, H M 550102, I/A 12 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 122, S 8, H M 550102, I/A 11 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 121, S 8, H M 550102, I/A 10 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 119, S 8, H M 550102, I/A 9 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 118, S 8, H M 550102, I/A 8 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28