FCC FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social FCC FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
CIF B80264351
VINCULACIONES DE FCC FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FCC FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andradas Oveja Juan Carlos | Apoderado | 21/04/2014 | 09/02/2015 |
Bejar Ochoa Juan | Apoderado | 26/02/2013 | 09/02/2015 |
Carrasco Delgado Jose Manuel | Apoderado | 23/02/2011 | 09/02/2015 |
Donoso Rebuelta Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2014 | 09/02/2015 |
Drago Masia Juan Jose | Representante | 27/07/2009 | 09/02/2015 |
Garcia Perez Felipe Bernabe | Apoderado Solidario | 20/06/2013 | 09/02/2015 |
Gil Casares Armada Francisco Javier | Secretario No Consejero | 27/08/2012 | 09/02/2015 |
Liebana Alcantarilla Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2014 | 09/02/2015 |
Pino Valladares Antonio Maria | Apoderado | 19/02/2014 | 09/02/2015 |
Torres Badajoz Angel | Apoderado | 23/02/2011 | 09/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FCC FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 158, S 8, H M 67424, I/A 53 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 158, S 8, H M 67424, I/A 53 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 157, S 8, H M 67424, I/A 52 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 156, S 8, H M 67424, I/A 51 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 156, S 8, H M 67424, I/A 50 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 156, S 8, H M 67424, I/A 49 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 156, S 8, H M 67424, I/A 48 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 155, S 8, H M 67424, I/A 47 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 155, S 8, H M 67424, I/A 46 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31315 , F 155, S 8, H M 67424, I/A 45 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28