FAYROUZ VIAJES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Europa,, 57
Código Postal 52005
Municipio Melilla
Provincia Melilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social FAYROUZ VIAJES SL
CIF B52022001
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 09/09/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mohamed Aomar Abd-el-kader
VINCULACIONES DE FAYROUZ VIAJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAYROUZ VIAJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mohamed Aomar Abd-el-kader | Socio Unico | 01/10/2009 | 30/12/2019 |
Mohamed Aomar Abd-el-kader | Administrador Unico | 01/10/2009 | 30/12/2019 |
Mohamed Aomar Abdelkader | Administrador Unico | 30/12/2019 | |
Mohamed Aomar Abdelkader | Liquidador | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
ACTOS BORME DE FAYROUZ VIAJES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 47, S 8, H ML 1678, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-15-52
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 47, S 8, H ML 1678, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-15-52
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 47, S 8, H ML 1678, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-15-52
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 47, S 8, H ML 1678, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-15-52
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-52
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-52
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 46, S 8, H ML 1678, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-52
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 46, S 8, H ML 1678, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-52
Dirección:AVDA DE EUROPA 57 (MELILLA)
Comienzo de operaciones:09/09/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:El objeto social lo constituye única y exclusivamente el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes minoristas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 46, S 8, H ML 1678, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-52